历任国务院总理
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/30 05:29:38
历届中华人民共和国主席主席:毛泽东副主席:朱德(1954年9月~1959年4月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1959年4月~1965年1月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1965
温家宝
蒙古帝国世系元朝(1)元太祖成吉思汗(GenghisKhan,1206-1227)拖雷监国(1227-1229)(2)元太宗窝阔台汗(1196-1241)乃马真后监国(1241-1246)(3)元定宗
清朝在顺治四年才设福建巡抚,首任巡抚是佟国鼐(汉军正蓝旗,看姓氏就知道不是一般人).49佟国鼐1647年─1648年顺治四年至五年50张学圣直隶1648年─1653年顺治五年至十年51佟国器1653年
一、中华人民共和国主席的设立大致可分为四个阶段: 1949年中华人民共和国成立至1954年第一部宪法的颁布,此时只有中央人民政府主席一职; 1954年国家主席的设立至1975年第二部宪法对国家主席
李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位.现任中共中央政治
中华人民共和国国务院总理是中华人民共和国国务院(1954年中华人民共和国行宪后的中央人民政府)的最高领导人,是中华人民共和国的政府首脑,国家政务上的最高负责人.国务院总理每届任期为五年,1982年后规
1.秦 王绾,李斯,冯去疾,赵高2.汉 萧何,曹参,陈平,周勃,张苍,卫绾,窦婴,田蚡,霍光,杨敞,蔡义,魏相,丙吉,黄霸,匡衡,王商,张禹,孔光,朱博,邓禹,伏湛,侯霸,蔡茂,虞延,袁安,丁鸿,
明朝没有设置巡抚这一职位.
中华人民共和国历任主席 中华人民共和国中央人民政府主席 毛泽东(1949年10月1日—1954年9月27日) 中华人民共和国主席 毛泽东(1954年9月27日—1959年4月27日) 刘少奇
国家主席没有权利!国家主席只是个虚职,摆在那做样子的.它一般只做两件事.1.人大决定了什么事情,由主席来发布这件事情.2.代表中国,接受外国礼节.它只是一个象征性的职务,象征着中国最高代言人在外国面前
序次姓名籍贯任职时间卸职时间卸职原因/备注提督蓟州军务1孙襘南直隶合肥嘉靖二十九年九月乙未1550年10月14日嘉靖二十九年十一月戊戌1550年12月16日2何栋陕西长安嘉靖二十九年十一月戊戌1550
男:钱其琛 齐怀远 俞志忠 王振宇马毓真 李肇星 金桂华段津 吴建民 李建英沈国放 陈健 崔天凯 唐国强朱邦造 孙玉玺 孔泉刘建超 秦刚马朝旭洪磊刘为民 女:李金华范慧娟 章启月姜瑜
清华大学历任校长及党委书记一览表学校名称及起讫年月姓名职务任期清华大学1949年1月至今顾秉林校长2003.4-至今胡和平党委书记2008.12-至今陈希党委书记2002.2-2008.12王大中校长
排第三,但实践排名第二.总书记不参与,因为代表的是党而不是国家,排名依次是:主席,人大委员长(实权不大),总理,副主席、副总理,政协主席、政法委书记.
总理:温家宝副总理:李克强分管宏调大局工作3月23日,李克强出席了在北京召开的第九届中国发展高层论坛.这个活动是由国家发改委主办,每年举行时,分管发改委的副总理都会出席,如前几届就是曾培炎出席.据悉,
历任法国总统 任次中文名法文原名所处时期生卒年任职期 1夏尔·路易·拿破仑·波拿巴Charles-Louis-NapoléonBonaparte法兰西第二共和国1808年4月20日-1873年1月
是的每个国家都是这样只是有的地方不叫国务院而已
明朝、清朝两代北京地区称为顺天府,顺天府的辖区在清初多有变化,乾隆八年(1743年)开始固定了下来,共领五州十九县.即通、蓟、涿、霸、昌平五州和大兴、宛平、良乡、房山、东安、固安、永清、保定、大城、文
复制的两篇 第一篇: 假如我是国务院总理,我会关注跟老百姓息息相关的事,关心人民的疾苦,排除人民的忧愁,让人民过上幸福快乐的日子.为祖国四化建设操劳,致力于社会的和谐发展,关心人民大众生活中有无忧