历任国家主席
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/28 15:32:02
国家主席是部分社会主义国家对本国国家元首的称呼.目前以国家主席为国家元首的国家有:中华人民共和国、越南社会主义共和国、老挝人民民主共和国、朝鲜民主主义人民共和国.中华人民共和国主席,是中华人民共和国国
日本是天皇制,不设主席,天皇是日本国家权力的象征,但实权是掌握在首相手中的,目前日本首相是菅直人,不过当不了多久了民主制国家才有主席
历届中华人民共和国主席主席:毛泽东副主席:朱德(1954年9月~1959年4月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1959年4月~1965年1月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1965
一、你要考上一流的名牌大学,北大、清华、人大、复旦、南开等等,地质大学也行,中央党校、中国青年政治学院滴不行,千万别留学.二、在大学里表现要足够好,担任主要学生干部,且是那种能入党的学生干部.办校园报
历届中华人民共和国主席 1,主席:毛泽东 副主席:朱德 (1954年9月~1959年4月)(1954年9月一届全国人大一次会议选举产生) 2,主席:刘少奇 副主席:宋庆龄(女),董必武 (
主席 胡锦涛,男,汉族,1942年12月生,安徽绩溪人,1964年4月加入中国共产党,1965年7月参加工作,清华大学水利工程系河川枢纽电站专业毕业,大学学历,工程师. 现任中国共产党中央委员会总
蒙古帝国世系元朝(1)元太祖成吉思汗(GenghisKhan,1206-1227)拖雷监国(1227-1229)(2)元太宗窝阔台汗(1196-1241)乃马真后监国(1241-1246)(3)元定宗
历任主席中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东(1949年10月1日—1954年9月27日)中华人民共和国主席毛泽东(1954年9月27日—1959年4月27日)刘少奇(1959年4月27日—1968年
历任中华人民共和国主席、副主席中央人民政府委员会主席毛泽东副主席朱德刘少奇宋庆龄李济深张澜高岗(1949年9月30日中国人民政治协商会议第一届全体会议选举产生)1954年9月―1959年4月主席毛泽东
清朝在顺治四年才设福建巡抚,首任巡抚是佟国鼐(汉军正蓝旗,看姓氏就知道不是一般人).49佟国鼐1647年─1648年顺治四年至五年50张学圣直隶1648年─1653年顺治五年至十年51佟国器1653年
一、中华人民共和国主席的设立大致可分为四个阶段: 1949年中华人民共和国成立至1954年第一部宪法的颁布,此时只有中央人民政府主席一职; 1954年国家主席的设立至1975年第二部宪法对国家主席
1.秦 王绾,李斯,冯去疾,赵高2.汉 萧何,曹参,陈平,周勃,张苍,卫绾,窦婴,田蚡,霍光,杨敞,蔡义,魏相,丙吉,黄霸,匡衡,王商,张禹,孔光,朱博,邓禹,伏湛,侯霸,蔡茂,虞延,袁安,丁鸿,
明朝没有设置巡抚这一职位.
序次姓名籍贯任职时间卸职时间卸职原因/备注提督蓟州军务1孙襘南直隶合肥嘉靖二十九年九月乙未1550年10月14日嘉靖二十九年十一月戊戌1550年12月16日2何栋陕西长安嘉靖二十九年十一月戊戌1550
男:钱其琛 齐怀远 俞志忠 王振宇马毓真 李肇星 金桂华段津 吴建民 李建英沈国放 陈健 崔天凯 唐国强朱邦造 孙玉玺 孔泉刘建超 秦刚马朝旭洪磊刘为民 女:李金华范慧娟 章启月姜瑜
清华大学历任校长及党委书记一览表学校名称及起讫年月姓名职务任期清华大学1949年1月至今顾秉林校长2003.4-至今胡和平党委书记2008.12-至今陈希党委书记2002.2-2008.12王大中校长
历任法国总统 任次中文名法文原名所处时期生卒年任职期 1夏尔·路易·拿破仑·波拿巴Charles-Louis-NapoléonBonaparte法兰西第二共和国1808年4月20日-1873年1月
中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东(1949年10月1日—1954年9月27日)中华人民共和国主席毛泽东(1954年9月27日—1959年4月27日)刘少奇(1959年4月27日—1968年10月3
明朝、清朝两代北京地区称为顺天府,顺天府的辖区在清初多有变化,乾隆八年(1743年)开始固定了下来,共领五州十九县.即通、蓟、涿、霸、昌平五州和大兴、宛平、良乡、房山、东安、固安、永清、保定、大城、文
第一届(1954年——1959年)毛泽东为国家主席,周恩来为国务院(政务院)总理副总理 陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫 李富春