历任广东省委书记
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/28 15:25:49
西汉高帝朝1人萧何:汉初三杰之一惠帝朝3人曹参陈平王陵高后朝1人审食其文帝朝4人周勃陈平灌婴景帝朝4人陶青周亚夫卫绾刘舍武帝朝13人卫绾窦婴许昌田鼢薛泽公孙弘李蔡庄青翟赵周石庆公孙贺刘屈牦田千秋昭帝朝
历届中华人民共和国主席主席:毛泽东副主席:朱德(1954年9月~1959年4月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1959年4月~1965年1月)主席:刘少奇副主席:宋庆龄(女)董必武(1965
蒙古帝国世系元朝(1)元太祖成吉思汗(GenghisKhan,1206-1227)拖雷监国(1227-1229)(2)元太宗窝阔台汗(1196-1241)乃马真后监国(1241-1246)(3)元定宗
2010年最新的广东省委常委名单:中共广东省委书记:汪洋(十七届中央政治局委员)中共广东省委副书记:广东省人民政府省长黄华华(十七届中央委员)中共广东省委副书记:中共广东省纪委书记朱明国(中央纪委委员
目前广东省共有13位省委常委:省委书记:汪洋 省委副书记、省长:黄华华 省委副书记、省纪委书记:朱明国 常务副省长:朱小丹 副省长:肖志恒 深圳市委书记:王荣 省委组织部长:李玉妹(女)
管全省的宣传工作,领导文化厅、教育厅、广电局、体育局、新闻出版局等等
清朝在顺治四年才设福建巡抚,首任巡抚是佟国鼐(汉军正蓝旗,看姓氏就知道不是一般人).49佟国鼐1647年─1648年顺治四年至五年50张学圣直隶1648年─1653年顺治五年至十年51佟国器1653年
一、中华人民共和国主席的设立大致可分为四个阶段: 1949年中华人民共和国成立至1954年第一部宪法的颁布,此时只有中央人民政府主席一职; 1954年国家主席的设立至1975年第二部宪法对国家主席
你找个希拉里一样的老婆你就是美国总统了
1.秦 王绾,李斯,冯去疾,赵高2.汉 萧何,曹参,陈平,周勃,张苍,卫绾,窦婴,田蚡,霍光,杨敞,蔡义,魏相,丙吉,黄霸,匡衡,王商,张禹,孔光,朱博,邓禹,伏湛,侯霸,蔡茂,虞延,袁安,丁鸿,
①量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果方法论:要重视量的积累 任何事物的发展都必须首先从量变开始,没有一定程度的量的积累,就不可能有事物性质的变化,就不可能实现事物的飞跃和发展.经济发展方式转
明朝没有设置巡抚这一职位.
序次姓名籍贯任职时间卸职时间卸职原因/备注提督蓟州军务1孙襘南直隶合肥嘉靖二十九年九月乙未1550年10月14日嘉靖二十九年十一月戊戌1550年12月16日2何栋陕西长安嘉靖二十九年十一月戊戌1550
叶剑英(49.08-55.07)(华南分局代)陶铸(55.07-65.02)赵紫阳(65.02-67.03)黄永胜(68.02-69.11)(革委核心小组长)刘兴元(69.11-70.12)(革委核心
男:钱其琛 齐怀远 俞志忠 王振宇马毓真 李肇星 金桂华段津 吴建民 李建英沈国放 陈健 崔天凯 唐国强朱邦造 孙玉玺 孔泉刘建超 秦刚马朝旭洪磊刘为民 女:李金华范慧娟 章启月姜瑜
清华大学历任校长及党委书记一览表学校名称及起讫年月姓名职务任期清华大学1949年1月至今顾秉林校长2003.4-至今胡和平党委书记2008.12-至今陈希党委书记2002.2-2008.12王大中校长
历任法国总统 任次中文名法文原名所处时期生卒年任职期 1夏尔·路易·拿破仑·波拿巴Charles-Louis-NapoléonBonaparte法兰西第二共和国1808年4月20日-1873年1月
书记[简明汉英词典]SECclerksecretariatsecretarysecretaryship
明朝、清朝两代北京地区称为顺天府,顺天府的辖区在清初多有变化,乾隆八年(1743年)开始固定了下来,共领五州十九县.即通、蓟、涿、霸、昌平五州和大兴、宛平、良乡、房山、东安、固安、永清、保定、大城、文